ymddiriedolwyr BRITISH MOTOR INDUSTRY HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 286575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Nicholas Kordan | Cadeirydd | 05 July 2017 |
|
|
||||
Wayne Michael Robert Bruce | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Satnam Kaur Rana-Grindley | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Adrian James Peter Managhan | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Jason Warren Levy | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Richard Charles Osborne Shore | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Paul Singleton | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Sarah Frances Sevier | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Stephen John Cropley | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
JEFFREY COLIN COOPE | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.