Hanes ariannol THE RICHMOND FOUNDATION
Rhif yr elusen: 288205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £709.62k | £507.36k | £1.30m | £213.53k | £782.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £701.67k | £666.86k | £1.75m | £277.53k | £333.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.87k | £0 | £0 | N/A | £475.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £84.87k | £71.22k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.00k | £200.00k | £135.00k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £419.87k | £234.39k | £134.27k | N/A | £307.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.75k | £1.03m | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £587.02k | £576.77k | £1.75m | N/A | £319.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.65k | £90.09k | £4.29k | N/A | £14.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.66k | £0 | £15.74k | N/A | £16.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.64m | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.55k | £0 | £0 | N/A | £8.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.