Dogfen lywodraethu RADIO MOUNT VERNON
Rhif yr elusen: 289445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29TH APRIL 1984 AS AMENDED 2ND SEPTEMBER 1990, 7TH APRIL 1991, 5TH JULY 1992, 2ND APRIL 1995, 5TH JANUARY 1997 AND 6TH APRIL 1997. REVISED CONSTITUTION ADOPTED 25TH APRIL 1999.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PATIENTS AT THE MOUNT VERNON HOSPITAL, NORTHWOOD, MIDDLESEX, FIRSTLY, AND IN PARTICULAR, BY THE PROVISION OF A VOLUNTARY RADIO SERVICE AND SECONDLY BY SUCH OTHER CHARITABLE MEANS AS THE COMMITTEE WITH THE APPROVAL OF THE MEMBERS SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.