Dogfen lywodraethu THE GRAHAM LAYTON TRUST
Rhif yr elusen: 290464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH OCTOBER 1984 AND AMENDED ON 25TH FEBRUARY 1998. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30/10/2014 as amended on 02 Mar 2016 as amended on 16 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THE SICK BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE IN ANY PART OF THE WORLD. (B) THE GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.