ymddiriedolwyr THE WIENER LIBRARY ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 290660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Campbell | Cadeirydd | 30 July 2008 |
|
|
||||
Pierre Marc Davis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Charles Robert Elliott | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
THIERRY SERERO | Ymddiriedolwr | 12 February 2011 |
|
|
||||
ANDREW KAUFMAN MBE | Ymddiriedolwr | 12 March 2007 |
|
|
||||
MARTIN FRAENKEL | Ymddiriedolwr | 12 August 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.