Hanes ariannol PILGRIMS HOSPICES IN EAST KENT
Rhif yr elusen: 293968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.95m | £11.99m | £13.72m | £20.39m | £16.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.35m | £14.04m | £13.24m | £14.27m | £15.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.79m | £2.64m | £6.86m | £3.92m | £3.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.86m | £2.86m | £3.08m | £8.92m | £4.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.42m | £5.81m | £3.07m | £6.71m | £7.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.33m | £3.07m | £7.27m | £4.45m | £4.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £328.00k | £251.00k | £296.00k | £308.00k | £396.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.58m | £1.33m | £1.73m | £3.71m | £3.33m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.46m | £10.26m | £10.28m | £10.32m | £11.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.90m | £3.71m | £2.96m | £3.95m | £4.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £135.00k | £254.00k | £240.00k | £253.00k | £264.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.00k | £73.00k | £80.00k | £118.00k | £52.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £73.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.