ymddiriedolwyr JUBILEE HOUSE CARE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 298074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Stokes | Cadeirydd | 15 February 2005 |
|
|
||||
Elizabeth Ellen Irvine | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Gillian Forward | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Antaneyrajah Mariyadas | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
James Johnson | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Brett Hussey | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
David Salisbury | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|||||
Ade Onagoruwa | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Philip Kelsey | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
JON BANERJEE | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.