Hanes ariannol SRI GURU SINGH SABHA, SLOUGH
Rhif yr elusen: 1126726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £952.28k | £938.09k | £1.42m | £950.76k | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.85k | £626.55k | £384.86k | £504.10k | £819.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £44.36k | £17.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £757.92k | £749.50k | £223.05k | £759.52k | £997.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £105.86k | £85.79k | £0 | £85.04k | £93.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.50k | £102.80k | £102.16k | £106.20k | £111.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.09m | £0 | £75.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £757.92k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £400.28k | £477.94k | £384.56k | £441.00k | £819.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.32k | £4.25k | £300 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.05k | £14.24k | £0 | £14.98k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £17.11k | £29.97k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £124.26k | £144.36k | £0 | £63.11k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.