ymddiriedolwyr 1ST ASHTEAD (PELHAM) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Rachel Reed | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Vicroria Nickels | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Simon Horner-Long | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Marlow | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Oliver Charles Edward Thornton | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
FELICITY ANNE HEWITT | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
JOHN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
SARAH MINISTER | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
MR MALCOLM MCKEE | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
JULIE BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AUBREY FOX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.