Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE DOMESTIC ABUSE SERVICE
Rhif yr elusen: 1070741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £677.34k | £562.37k | £1.28m | £1.04m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £902.77k | £683.08k | £993.34k | £1.13m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £336.46k | £170.00k | £490.35k | £570.80k | £656.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £16.58k | £119.61k | £18.55k | £22.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.47k | £55.83k | £80.31k | £53.12k | £82.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.06k | £488.48k | £0 | £982.73k | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.47k | £3.98k | £1.68k | £1.72k | £8.35k | |
|
Incwm - Arall | £7.01k | £14.08k | £168.49k | £3.22k | £8.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £902.77k | £683.08k | £993.34k | £1.13m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.64k | £6.30k | £4.49k | £8.08k | £6.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.