ymddiriedolwyr HEADWAY EAST LONDON
Rhif yr elusen: 1083910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Richard Sneath | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Toby Gregory Russell | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Stephanie Edwards | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Paula Jane Stanford | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Alice Kershberg | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Glen Hodgson | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.