ymddiriedolwyr RIPON COLLEGE CUDDESDON
Rhif yr elusen: 309714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Claire Polly Dorothy Wheeler Beauchamp | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||||||||
Michael Richard Stokes | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||||||||
Dr Rebecca Mary Dean | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||||||
Rt Revd Lynne Susan Cullens | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||||||||
Rev Lindsay Llewellyn-MacDuff | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||||||||
Rev BRIAN MARK BODEKER | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||||||
Rt Revd Dr Michael Ipgrave | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||||||
Rev Sarah Louise Brush | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||||||||
Lucy Clare Docherty | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||||
Rev NEIL SYDNEY PATTERSON | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||||||||
The Venerable GUY CHARLES ELSMORE | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|||||||||||
Rev JENNIFER RUTH STRAWBRIDGE | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|||||||||||
Sir TONY BALDRY MA, LLB | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||||||||
PATRICK NICHOLAS CHARLES WALKER | Ymddiriedolwr | 02 February 2016 |
|
|
||||||||||
Rev Humphrey Ivo John Southern | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||||||||
PHILIP JAMES GEE | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.