Hanes ariannol SUNNYLANDS LIMITED
Rhif yr elusen: 309914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £942.23k | £885.61k | £992.49k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £935.96k | £885.01k | £913.12k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £126.53k | £194.36k | £161.58k | £146.78k | £75.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £20.09k | £596 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £874.11k | £865.45k | £991.68k | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £656 | £651 | £62 | £221 | £3.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £67.47k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £915.23k | £864.89k | £899.45k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.85k | £20.72k | £20.12k | £13.67k | £2.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.10k | £5.80k | £6.36k | £6.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.