ymddiriedolwyr KINGS HOUSE SCHOOL TRUST (RICHMOND) LIMITED
Rhif yr elusen: 312669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Cunningham | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Victoria Machado | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Fiona Drinkall | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Sumangala Sornalingam | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Peter Scott | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Richard William Gale | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Thomas Pollitt | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Jayne Peacock | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Adrian Mark Edwards | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Richard Churchill Ward | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Jennifer Ann George | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Sarah Ann Hendry | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
John Julian Davison | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
James Wintringham Owen | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.