ymddiriedolwyr THE ROYAL SCHOOL OF CHURCH MUSIC
Rhif yr elusen: 312828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Susan Hayman | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Sean Edward Costello | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Martin Honeywood | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Sammi Tooze | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Dr Margaret Joan Greenwood | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Pope | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Julia Mixter | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
John Halsey | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS RIDDLE | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|||||
Tansy Castledine | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
EDWARD WILD | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
ANDREW MORGAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
CHRIS BRIDGES | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
BRIGID MAY FRANCES PARKIN | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||
Phil Taylor | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.