Hanes ariannol THE ALL SAINTS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 312934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £825.04k | £760.71k | £663.79k | £606.30k | £467.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £352.20k | £851.23k | £595.26k | £734.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £825.04k | £760.71k | £633.79k | £606.30k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £991.64k | £64.90k | £624.45k | £307.80k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £258.81k | £287.30k | £226.79k | £287.46k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.76k | £32.98k | £70.18k | £89.43k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £913.88k | £13.65k | £554.26k | £144.11k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £88.89k | £104.50k | £101.49k | £162.89k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.