Hanes ariannol Independent Provider of Special Education Advice
Rhif yr elusen: 327691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £652.78k | £634.91k | £851.50k | £834.66k | £870.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £616.71k | £622.75k | £572.36k | £691.25k | £814.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.50k | £28.00k | £26.50k | £24.29k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.84k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £204.02k | £195.56k | £475.26k | £377.37k | £341.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £448.64k | £439.10k | £376.08k | £457.20k | £526.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118 | £250 | £119 | £91 | £3.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £50 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £522.87k | £540.82k | £513.99k | £632.05k | £741.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.58k | £81.92k | £58.37k | £59.20k | £73.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.26k | £0 | £4.51k | £23.75k | £17.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £18.26k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.