Hanes ariannol THE OVE ARUP FOUNDATION
Rhif yr elusen: 328138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.32k | £523.84k | £588.08k | £479.55k | £502.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.39k | £559.47k | £242.83k | £442.63k | £483.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £417.18k | £363.14k | £453.18k | N/A | £422.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154.84k | £160.07k | £134.84k | N/A | £79.13k | |
|
Incwm - Arall | £289 | £622 | £58 | N/A | £1.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £104.46k | £559.47k | £242.83k | N/A | £483.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.62k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £87.93k | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.