Hanes ariannol NEWCASTLE UPON TYNE Y.M.C.A.
Rhif yr elusen: 1070578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £343.19k | £502.01k | £684.75k | £823.89k | £716.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £706.92k | £787.97k | £783.21k | £765.54k | £808.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.62k | £22.42k | N/A | N/A | £168.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £310.90k | £441.46k | £517.06k | £474.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £113.30k | £145.45k | £179.13k | £147.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £75.92k | £97.66k | £102.05k | £49.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.89k | £178 | £66 | £200 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £25.59k | £44.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £4.06k | £3.38k | £64.75k | £17.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £722.36k | £613.95k | £682.67k | £724.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £65.61k | £29.42k | £75.71k | £7.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £23.50k | £15.36k | £94.04k | £94.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £139.84k | £7.15k | £76.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.