Hanes ariannol SKILLS FOR PEOPLE
Rhif yr elusen: 1069993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £729.34k | £832.01k | £690.22k | £1.05m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.26k | £738.47k | £668.69k | £756.10k | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £292.21k | £196.07k | £428.28k | £518.79k | £877.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.84k | £48.59k | £55.35k | £133.26k | £105.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £117.92k | £239.29k | £219.96k | £448.12k | £150.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.77k | £76.69k | £41.99k | £48.92k | £71.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £537.03k | £515.30k | £428.28k | £539.13k | £834.12k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £611 | £740 | £0 | £296 | £1.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £15.04k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £683.26k | £738.47k | £668.69k | £756.10k | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.13k | £22.85k | £17.99k | £12.17k | £18.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.