Hanes ariannol LODGE HILL TRUST
Rhif yr elusen: 1071041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.22k | £1.17m | £509.03k | £641.67k | £712.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.74k | £752.15k | £600.09k | £628.48k | £754.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.00k | £25.00k | £60.29k | £69.59k | £59.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £52.71k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.11k | £580.60k | £258.16k | £219.27k | £43.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £32.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £547.59k | £555.79k | £218.81k | £395.63k | £639.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.19k | £1.27k | £1.69k | £1.39k | £2.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £29.28k | £30.38k | £25.37k | £25.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £743.74k | £752.15k | £600.09k | £628.48k | £754.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.60k | £11.29k | £8.10k | £7.62k | £6.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.