Hanes ariannol ADDYSG OEDOLION CYMRU / ADULT LEARNING WALES
Rhif yr elusen: 1071234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.22m | £8.03m | £7.32m | £8.74m | £9.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.15m | £7.56m | £7.79m | £9.54m | £9.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £152.00k | £7.60m | £370.00k | £288.00k | £686.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.72m | £43.00k | £6.58m | £8.22m | £8.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00k | £2.00k | £3.00k | £0 | £2.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.21m | £8.01m | £7.31m | £8.71m | £9.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £4.00k | £2.00k | £3.00k | £64.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £7.00k | £9.00k | £32.00k | £111.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.14m | £7.53m | £7.75m | £9.49m | £9.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.00k | £30.00k | £46.00k | £47.00k | £59.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £26.00k | £23.00k | £24.00k | £32.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £52.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.00k | £6.00k | £9.00k | £11.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.