Hanes ariannol CANOLFAN CYNGHORI YNYS MON CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1074170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £483.38k | £530.11k | £674.56k | £1.09m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £470.61k | £518.27k | £607.78k | £894.13k | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £408.43k | £475.37k | £506.81k | £73.02k | £1.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.85k | £43.26k | £104.15k | £121.05k | £351.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.19k | £50 | £108 | £632 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £5.04k | £7.51k | £14.54k | £6.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £518.62k | £666.70k | £1.07m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.26k | £297 | £161 | £3.19k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £518.27k | £607.78k | £894.13k | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £12.16k | £16.55k | £13.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.