Hanes ariannol WORCESTERSHIRE ASSOCIATION OF CARERS
Rhif yr elusen: 1071850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £860.93k | £987.75k | £1.12m | £1.16m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £826.42k | £875.48k | £962.96k | £1.11m | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £698.00k | £666.23k | £702.30k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £744.32k | £19.50k | £15.00k | £17.38k | £792.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.42k | £16.67k | £39.39k | £8.52k | £7.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £92.46k | £82.43k | £25.36k | £72.43k | £82.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £756.52k | £888.35k | £1.05m | £1.08m | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £566 | £309 | £138 | £8 | £2.02k | |
|
Incwm - Arall | £1.96k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £761.48k | £792.95k | £891.63k | £1.04m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.94k | £82.53k | £71.34k | £67.83k | £65.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.78k | £4.98k | £4.96k | £6.52k | £5.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.