ymddiriedolwyr BREAKTHROUGH U.K. LTD
Rhif yr elusen: 1078009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Coulter | Cadeirydd | 11 December 2017 |
|
|
||||
David Angus Aneurin Neibig | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Paul Brighouse | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Paul Fairweather | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Teresa Balon | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Stacey Stanhope | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
COUNCILLOR BASIL CURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.