Hanes ariannol CARERS' SUPPORT (BEXLEY)
Rhif yr elusen: 1075801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.31k | £425.59k | £449.89k | £484.67k | £669.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £389.98k | £391.95k | £320.67k | £395.63k | £627.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £37.02k | £19.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £277.96k | £277.15k | £290.60k | £295.45k | £404.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £447.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £216.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.02k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £627.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.