Hanes ariannol EMMAUS TURVEY
Rhif yr elusen: 1083113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.41m | £1.14m | £1.29m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.31m | £1.26m | £1.34m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £128.48k | £62.05k | £13.82k | £29.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.14k | £32.34k | £183.37k | £61.27k | £162.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £1.20m | £951.12k | £1.21m | £1.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177 | £195 | £3.25k | £2.54k | £7.43k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £173.84k | £0 | £13.82k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.29m | £1.26m | £1.32m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £20.28k | £17.44k | £9.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.12k | £15.22k | £0 | £17.44k | £9.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.