Hanes ariannol SOLACE WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1082450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.60m | £11.59m | £16.27m | £16.36m | £15.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.51m | £11.63m | £15.59m | £16.93m | £15.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.77m | £4.50m | £5.50m | £6.87m | £6.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.37m | £3.90m | £6.13m | £5.58m | £5.54m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £274.12k | £336.43k | £1.58m | £735.60k | £498.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.32m | £11.25m | £14.69m | £15.63m | £14.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.78k | £2.28k | £0 | £168 | £1.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.40m | £11.44m | £14.96m | £16.64m | £14.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.51k | £183.30k | £251.76k | £291.31k | £393.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.43k | £85.41k | £111.08k | £111.08k | £228.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £376.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.