ymddiriedolwyr STEPNEY BANK STABLES LTD
Rhif yr elusen: 1084687
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Fletcher | Cadeirydd | 15 November 2022 |
|
|
||||
Jayne Routledge | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Joanne Murphy | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Lewis Turnbull | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Zoe Samantha Bell | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Trevor James Lewin Mr | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Dr Rasha Ashraf Mohammed Abdelbadie | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Robason | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Steel-Hoath | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Amanda Beckham | Ymddiriedolwr | 08 October 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.