Hanes ariannol AFRICAN CARIBBEAN COMMUNITY INITIATIVE (A.C.C.I.)
Rhif yr elusen: 1081996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £741.97k | £925.91k | £1.21m | £1.42m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £795.02k | £885.55k | £1.07m | £1.18m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £600.10k | £770.38k | £945.39k | £1.13m | £991.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.71k | £1.72k | £5.07k | £40.75k | £32.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £984 | £5.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £737.08k | £918.22k | £1.21m | £1.38m | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204 | £415 | £62 | £19 | £1.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £795.02k | £885.55k | £1.07m | £1.18m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.93k | £10.29k | £11.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.