ymddiriedolwyr RICH MIX CULTURAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1089163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gruenenfelder | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Bhavisha Goolab | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Laura Elizabeth Houghton | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
Judith Kilvington | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||||
Ansuya Vezendy | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||||
Vineet Jasooja | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||||
Dylan James HASKINS | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||||
Sangna CHAUHAN | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||||
Jackie O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 12 December 2016 |
|
|
||||||
SHAMIM AZAD | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||||
DENISE JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.