Hanes ariannol MARSTON MONTGOMERY CORONATION HALL
Rhif yr elusen: 1085703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.97k | £8.86k | £13.84k | £46.35k | £24.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.25k | £6.14k | £9.94k | £2.94k | £48.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £33.77k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.