Hanes ariannol REGENERATE.COM
Rhif yr elusen: 1087134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £497.76k | £565.38k | £869.29k | £605.07k | £794.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £464.99k | £511.46k | £592.35k | £705.93k | £868.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £8.84k | £35.00k | £24.46k | £20.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £509.97k | £824.77k | £517.82k | £751.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £52.93k | £39.57k | £83.44k | £36.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.48k | £2.77k | £3.81k | £4.94k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £2.19k | £0 | £787 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £479.76k | £575.08k | £682.97k | £844.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £31.70k | £17.27k | £22.96k | £23.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £10.25k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.