Hanes ariannol JOHN STORER CHARNWOOD
Rhif yr elusen: 1087692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £687.97k | £718.38k | £759.41k | £721.02k | £918.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.61k | £690.05k | £646.44k | £658.22k | £700.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.26k | £98.57k | £75.50k | £82.77k | £149.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £185.43k | £226.90k | £422.94k | £390.68k | £440.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.79k | £40.60k | £74.71k | £36.94k | £65.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £224.61k | £212.07k | £16.46k | £104.99k | £223.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £426.92k | £465.30k | £628.65k | £572.45k | £620.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £645 | £406 | £1.79k | £1.10k | £3.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £37.80k | £5.54k | £6.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £550.90k | £577.36k | £631.08k | £620.37k | £651.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £106.71k | £112.69k | £15.37k | £37.85k | £49.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.27k | £28.65k | £28.29k | £82.06k | £111.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.