Hanes ariannol NORTH HERTFORDSHIRE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1086489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £388.89k | £490.69k | £594.77k | £639.07k | £644.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £384.94k | £449.90k | £546.58k | £620.43k | £668.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £26.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £215.50k | £237.85k | £273.25k | £279.68k | £303.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £5.00k | £28.16k | £16.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.17k | £523 | £3.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £587.22k | £610.32k | £622.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £385 | £58 | £2.56k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £546.58k | £620.43k | £668.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.22k | £1.37k | £1.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.