Hanes ariannol GLOBAL CANOPY
Rhif yr elusen: 1089110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £2.24m | £2.36m | £4.49m | £5.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £2.16m | £2.53m | £3.39m | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £581.53k | £592.52k | £686.89k | £948.99k | £682.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.41k | £390.70k | £414.16k | £727.67k | £1.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.00k | £11.27k | £7.68k | £5.84k | £7.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.52m | £1.84m | £1.94m | £3.76m | £4.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £24 | £21 | £8 | £0 | £1.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.96m | £2.04m | £2.41m | £3.26m | £4.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £120.42k | £114.48k | £110.72k | £117.16k | £186.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.74k | £12.47k | £7.43k | £426 | £1.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £244.10k | £261.71k | £190.71k | £300.72k | £462.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.59k | £11.78k | £7.76k | £8.27k | £12.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.