ymddiriedolwyr GLOBAL CANOPY
Rhif yr elusen: 1089110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielle Sadi Carreira | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Talia Desiree Lucia Goldman | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Dougal Freeman | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Justin Rupert John Hainault Mundy | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||
Johanna Von Braun | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Rose Dale | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Sara Beck | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Thomas Bible BA | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
HYLTON ROBERT MURRAY - PHILIPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.