Hanes ariannol ELDERS' VOICE
Rhif yr elusen: 1091519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £790.97k | £705.78k | £614.75k | £523.33k | £633.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £712.74k | £716.39k | £592.75k | £527.01k | £572.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £572.83k | £398.63k | £458.35k | £437.06k | £451.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.14k | £26.46k | £34.82k | £14.07k | £53.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.78k | £35.34k | £19.69k | £4.57k | £4.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £159.98k | £668.90k | £593.76k | £517.35k | £625.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £421 | £1.54k | £1.30k | £1.42k | £2.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £20.30k | £6.28k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £685.70k | £689.36k | £592.75k | £527.01k | £545.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.04k | £27.04k | £0 | £0 | £27.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.14k | £2.72k | £3.07k | £3.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.