Hanes ariannol THE WALTER AND LIESEL SCHWAB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1091870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2019 | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.25k | £106.32k | £96.10k | £100.24k | £385.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £275.48k | £262.13k | £335.28k | £311.66k | £346.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.