Hanes ariannol PEOPLE TO PLACES
Rhif yr elusen: 1091387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.94k | £650.11k | £663.90k | £572.29k | £708.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.08k | £612.20k | £508.64k | £567.60k | £648.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £414.15k | £419.43k | £337.59k | £400.33k | £407.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.04k | £94.90k | £2.76k | £5.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £70.44k | £158.75k | £315.56k | £135.63k | £232.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.73k | £3.88k | £105 | £31 | £95 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £481.69k | £481.69k | £341.83k | £434.86k | £470.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.07k | £2.58k | £2.40k | £1.77k | £4.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.21k | £4.00k | £0 | £970 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £80.00k | £0 | £35.00k | £75.54k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £565.97k | £608.08k | £444.67k | £480.04k | £543.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.11k | £4.12k | £1.40k | £2.22k | £1.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.82k | £29.62k | £47.62k | £32.20k | £33.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £62.56k | £85.35k | £103.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.