Hanes ariannol CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1095237
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £623.59k | £546.15k | £620.55k | £400.23k | £10.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £604.83k | £515.18k | £721.74k | £648.68k | £122.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £620.60k | £530.21k | £581.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £15.81k | £38.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £536 | £133 | £33 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.45k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.61k | £468.98k | £677.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.23k | £46.20k | £44.35k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.12k | £9.64k | £9.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £7.86k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.