Hanes ariannol TOBACCO FACTORY ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1097542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £1.75m | £1.07m | £1.53m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £1.90m | £812.00k | £986.00k | £1.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £98.00k | £713.41k | £301.00k | £98.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £640.00k | £393.00k | £1.03m | £1.05m | £325.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £18.00k | £13.00k | £0 | £30.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.35m | £19.00k | £448.00k | £894.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.00k | £0 | £31.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.79m | £1.71m | £752.00k | £905.00k | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £207.00k | £186.00k | £60.00k | £81.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £9.00k | £8.00k | £31.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.