Hanes ariannol LAMBETH ELFRIDA RATHBONE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1096727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £2.02m | £2.27m | £2.10m | £2.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.88m | £2.22m | £2.08m | £2.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.21m | £1.78m | £103.14k | £1.42m | £1.49m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.92k | £17.52k | £99.98k | £394.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.87k | £17.56k | £351.23k | £8.29k | £1.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £74.28k | £51.54k | £32.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £2.00m | £1.85m | £2.02m | £2.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £270 | £426 | £185 | £40 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.52k | £1.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £102.87k | £16.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.86m | £2.13m | £1.98m | £2.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.92k | £17.60k | £14.93k | £12.02k | £18.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.78k | £0 | £9.55k | £10.04k | £10.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £279.61k | £341.96k | £297.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £78.43k | £88.77k | £49.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.