Hanes ariannol SECRET WORLD WILDLIFE RESCUE
Rhif yr elusen: 1097119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £724.25k | £908.08k | £1.04m | £1.38m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £844.27k | £798.01k | £920.21k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.50k | £5.94k | £31.43k | £14.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £552.83k | £703.56k | £768.85k | £1.13m | £846.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £158.56k | £182.84k | £183.23k | £225.28k | £303.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.67k | £16.16k | £4.64k | £878 | £4.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £237 | £356 | £967 | £844 | £744 | |
|
Incwm - Arall | £5.96k | £5.16k | £86.22k | £22.61k | £10.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £275.91k | £440.48k | £351.76k | £630.26k | £452.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £730.82k | £667.76k | £633.16k | £743.97k | £902.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £274.09k | £176.51k | £160.05k | £170.81k | £305.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £6.81k | £4.80k | £5.43k | £9.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.80k | £0 | £4.80k | £5.43k | £9.63k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.