Hanes ariannol ASHFORD PLACE
Rhif yr elusen: 1097475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.13m | £1.70m | £1.03m | £854.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.10m | £1.19m | £933.20k | £885.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £103.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.16k | £93.35k | £16.11k | £3.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.91k | £77.78k | £54.92k | £79.31k | £23.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.06m | £1.57m | £937.83k | £827.80k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £412 | £377 | £572 | £165 | £3.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £68.44k | £16.11k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.10m | £1.16m | £929.04k | £885.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.44k | £300 | £2.12k | £4.16k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13 | £13 | £11.42k | £17.08k | £14.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £27.93k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.