Dogfen lywodraethu HEALTHPROM
Rhif yr elusen: 1100459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/05/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/11/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/2014 as amended on 03 Dec 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT AND IMPROVE THE HEALTH OF THE PUBLIC IN BRITAIN, EASTERN EUROPE, THE CAUCASUS AND ASIA, AND IN PARTICULAR THE HEALTH OF MOTHERS AND CHILDREN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRITAIN, EASTERN EUROPE, THE CAUCASUS AND ASIA.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.