ymddiriedolwyr THE WHITELEY HOMES TRUST
Rhif yr elusen: 1103056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjay Gulati | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Craig Bryant | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Nathan Rees | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Alison Halliday Kennedy | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Robbie Lewis Young | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Mark Henderson | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Joanna Kate Beauchamp | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Fiona McAnena | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Melanie Lindsay | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Rodney John Bennion | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.