Hanes ariannol POSTAL HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1102360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.49m | £5.37m | £4.66m | £4.21m | £5.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.46m | £6.07m | £5.00m | £5.00m | £7.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £680.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.89m | £1.95m | £2.85m | £2.19m | £1.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.01m | £1.89m | £1.32m | £1.50m | £1.83m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.55m | £1.38m | £448.38k | £489.67k | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £950 | £1.81k | £771 | £188 | £4.83k | |
|
Incwm - Arall | £40.73k | £137.13k | £43.83k | £32.22k | £21.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.90m | £3.60m | £2.59m | £2.81m | £4.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.56m | £2.47m | £2.41m | £2.20m | £2.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £103.08k | £90.75k | £87.70k | £78.20k | £126.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.