Dogfen lywodraethu THE ARTS SOCIETY ROYAL LEAMINGTON SPA
Rhif yr elusen: 1102548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 OCTOBER 1993 AS AMENDED 2 JUNE 2004 AS AMENDED ON 05 JUL 2017 AS AMENDED ON 04 JUL 2018 as amended on 07 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE PUBLIC, THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID FINANCIAL OR OTHERWISE TO THE CONSERVATION OF OUR NATIONAL ARTISTIC HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN ADDITION, SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS:
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LEAMINGTON SPA, WARWICK, COVENTRY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.