ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY ROYAL LEAMINGTON SPA
Rhif yr elusen: 1102548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Keith Roberts | Cadeirydd | 01 July 2016 |
|
|
||||
Dr Lynne Henderson | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Catherine Love | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Ruth Barton | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Martin Hornbrook | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Ann Barton | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Rosemary Dunnett | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Margot Radomska | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Rosamund Crampton | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dr Eithne Batt | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Edwina McConville | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.